Rudolf Bäumer
- * 29. November 1901 in Ennigloh, † 25. September 1973
-
Geschäftsführer [Selbstauskunft im Datenhandbuch des Deutschen Bundestages] -
03. Wahlperiode (15.10.1957 - 15.10.1961)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands04. Wahlperiode (17.10.1961 - 17.10.1965)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
-
Externe Quellen
2verbundene Dokumente