Artur Anders
- * 21. Januar 1896 in Breslau (heute: Wrocław, Polen), † 13. Juli 1976
-
Stadtdirektor a. D. [Selbstauskunft im Datenhandbuch des Deutschen Bundestages] -
Legislative (MdB)04. Wahlperiode (17.04.1963 - 17.10.1965)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
-
Externe Quellen
6verbundene Dokumente