Necmettin Erbakan
- * 29. Oktober 1926 in Sinop (Türkei), † 27. Februar 2011 in Ankara (Türkei)
-
Vorsitzender der türkischen Nationalen Heilspartei; Jan.–Sept./Nov. 1974 und März 1975–1978 stellvertretender Ministerpräsident der Republik Türkei, 28. Juni 1996 bis zum 30. Juni 1997 Ministerpräsident der Türkei
1verbundenes Dokument