Richard Ey
- * 08. März 1923 in Stemshorn/Krs. Grafschaft Diepholz, † 04. April 1990
-
Landwirt, landtechnischer Lohnunternehmer [Selbstauskunft im Datenhandbuch des Deutschen Bundestages] -
07. Wahlperiode (13.12.1972 - 13.12.1976)Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union08. Wahlperiode (14.12.1976 - 04.11.1980)Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union
-
Externe Quellen
16verbundene Dokumente