Hans Iven
- * 25. März 1928 in Birkesdorf b. Düren, † 15. April 1997
-
Angestellter [Selbstauskunft im Datenhandbuch des Deutschen Bundestages] -
03. Wahlperiode (15.10.1957 - 15.10.1961)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands04. Wahlperiode (17.10.1961 - 17.10.1965)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands05. Wahlperiode (19.10.1965 - 19.10.1969)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
-
Externe Quellen
21verbundene Dokumente