Hermann Scheffler
- * 29. März 1920 in Westig, † 11. Januar 1983
-
Geschäftsführer der SPD [Selbstauskunft im Datenhandbuch des Deutschen Bundestages] -
07. Wahlperiode (13.12.1972 - 13.12.1976)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands08. Wahlperiode (14.12.1976 - 04.11.1980)Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
-
Externe Quellen
16verbundene Dokumente